Marins ayant été embarqués sur le transport Arcadia
— BOUSCARLE Laurent Marius, né le 20 février 1896 à Nîmes (Gard), décédé le 10 juillet 1931 à Grabel (Hérault). Matelot de 2e classe timonier, matricule n° 56.461 – 5 au 5e Dépôt des équipages de la flot-te ; classe 1916, n° 2.381 au recrutement de Nîmes.
Embarqué du 1er avril 1918 au 1er septembre 1919. Précédemment affecté du 1er juin 1917 au 10 mars 1918 aux Bâtiments de servitude de Salonique, puis embarqué du 10 mars au 1er avril 1918 sur le cui-rassé d’escadre Diderot.
— MARCADIER André, né le 2 septembre 1898 à Charroux (Vienne). Matelot de 2e classe, matricule n° 16.647 – 4 au 4e Dépôt des équipages de la flotte ; classe 1918, n° 1.399 au recrutement d’Angoulême.
Embarqué du 13 novembre 1918 au 1er avril 1919. Précédemment embarqué du 11 juillet au 13 no-vembre 1918 sur le croiseur de 1re classe Guichen .
— MARTINELLI Jean Vincent, né le 6 mai 1889 à Algajola (Corse — aujourd’hui Haute-Corse). Quartier-maître électricien, matricule n° 46.367 – 5 au 5e Dépôt des équipages de la flotte ; classe 1909, n° 1.727 au recrutement d’Ajaccio.
Embarqué du 2 avril 1918 au 2 mars 1919. Précédemment affecté du 2 octobre 1917 au 1er avril 1918 au « Ravitaillement de l’Armée d’Orient ».
Embarqué du 1er avril 1918 au 1er septembre 1919. Précédemment affecté du 1er juin 1917 au 10 mars 1918 aux Bâtiments de servitude de Salonique, puis embarqué du 10 mars au 1er avril 1918 sur le cui-rassé d’escadre Diderot.
— MARCADIER André, né le 2 septembre 1898 à Charroux (Vienne). Matelot de 2e classe, matricule n° 16.647 – 4 au 4e Dépôt des équipages de la flotte ; classe 1918, n° 1.399 au recrutement d’Angoulême.
Embarqué du 13 novembre 1918 au 1er avril 1919. Précédemment embarqué du 11 juillet au 13 no-vembre 1918 sur le croiseur de 1re classe Guichen .
— MARTINELLI Jean Vincent, né le 6 mai 1889 à Algajola (Corse — aujourd’hui Haute-Corse). Quartier-maître électricien, matricule n° 46.367 – 5 au 5e Dépôt des équipages de la flotte ; classe 1909, n° 1.727 au recrutement d’Ajaccio.
Embarqué du 2 avril 1918 au 2 mars 1919. Précédemment affecté du 2 octobre 1917 au 1er avril 1918 au « Ravitaillement de l’Armée d’Orient ».